CINUR BAHIA CLARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia Escamez, 22
Código Postal 35600
Municipio Puerto del Rosario
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CINUR BAHIA CLARA SL
CIF B76095967
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 25/05/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CINUR BAHIA CLARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINUR BAHIA CLARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballo Lama Mario Jose | Consejero | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Castro Blanco Marina | Liquidador Solidario | 14/11/2014 | 14/11/2014 |
Castro Blanco Marina | Secretario | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Castro Blanco Marina | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Castro Blanco Marina | Consejero | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Nuñez Acevedo Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2011 | 14/11/2014 |
Nuñez Acevedo Maria Del Carmen | Consejero | 16/08/2011 | 14/11/2014 |
Paillet Lopez Carlos | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Paillet Lopez Carlos | Consejero | 30/06/2011 | 14/11/2014 |
Sanchez Vilariño Guillermo Antonio | Liquidador Solidario | 14/11/2014 | 14/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CINUR BAHIA CLARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 97, S 8, H IF 6751, I/A 4 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 97, S 8, H IF 6751, I/A 4 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 97, S 8, H IF 6751, I/A 4 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 97, S 8, H IF 6751, I/A 4 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-35
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 96, S 8, H IF 6751, I/A 3 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-12-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 96, S 8, H IF 6751, I/A 2 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 93, S 8, H IF 6751, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-35
Dirección:C/ GARCIA ESCAMEZ 22 - BAJO (PUERTO DEL ROSARIO)
Comienzo de operaciones:25/05/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La construcción, promoción, compraventa, permuta y arrendamiento de toda clase de edificios, viviendas y locales comerciales o profesionales, bien sea la construcción por obra total, unidad de construcción o elementos independientes, la construcción de edificios y naves industriales, caminos, carret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 93, S 8, H IF 6751, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-35