CINSAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CINSAR SL
CIF B81582900
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
VINCULACIONES DE CINSAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINSAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Martinez Gerardo-jose | Apoderado Solidario | 25/02/2014 | 18/08/2022 |
Bourne Susana | Apoderado Solidario | 25/02/2014 | 18/08/2022 |
Justel Rodriguez Lorenza | Apoderado Solidario | 25/02/2014 | 18/08/2022 |
Kiddell John Edward | Administrador Unico | 18/08/2022 | |
Kiddell John Edward | Liquidador | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
Camacho Sanchez Maria Lucia | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | |
Chicharro Martin Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 |
ACTOS BORME DE CINSAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 134, S 8, H M 183596, I/A 7 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 134, S 8, H M 183596, I/A 7 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 134, S 8, H M 183596, I/A 7 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 134, S 8, H M 183596, I/A 7 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 133, S 8, H M 183596, I/A 6 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-82-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11693 , F 133, S 8, H M 183596, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28