CINEMATOGRAFIA CAMARGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 63
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CINEMATOGRAFIA CAMARGO SA
CIF A81023392
Capital Social 61000.0 Euros
Actividad Actividades de exhibición cinematográfica
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CARTERA COLISEO SL
VINCULACIONES DE CINEMATOGRAFIA CAMARGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINEMATOGRAFIA CAMARGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Representante | 30/11/2009 | 17/01/2017 |
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2017 | |
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Representante | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
Beitia Aldamiz-echevarria Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2017 | |
CARTERA COLISEO SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | 17/01/2017 |
CARTERA COLISEO SL | Liquidador | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
CINEMATOGRAFIA COLISEO SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | |
CINEMATOGRAFIA COLISEO SL | Administrador Unico | 30/11/2009 | 01/10/2010 |
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Secretario | 30/11/2009 | |
Beitia Aldamiz-echevarria Alejandro | Consejero Delegado | 30/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CINEMATOGRAFIA CAMARGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 17 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 17 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 17 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 17 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 17 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 222, S 8, H M 142611, I/A 16 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 221, S 8, H M 142611, I/A 15 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 221, S 8, H M 142611, I/A 15 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15535 , F 221, S 8, H M 142611, I/A 15 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-28