CINCO ESTRELLAS JUEGOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 9
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CINCO ESTRELLAS JUEGOS SA
CIF A82451634
Capital Social 7002806.85 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CINCO ESTRELLAS JUEGOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINCO ESTRELLAS JUEGOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Lopez Rafael | Apoderado Solidario | 23/05/2017 | 24/11/2021 |
Lopez Saturio Maria Del Carmen | Liquidador | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
Lopez Saturio Maria Del Carmen | Administrador Unico | 26/02/2020 | 24/11/2021 |
Lopez Saturio Maria Del Carmen | Apoderado | 21/06/2017 | 24/11/2021 |
Fernandez Basterra Arturo | Secretario No Consejero | 06/08/2018 | 26/02/2020 |
Lopez Lopez Rafael | Presidente | 23/05/2017 | 26/02/2020 |
Lopez Lopez Rafael | Consejero Delegado | 23/05/2017 | 26/02/2020 |
Lopez Lopez Rafael | Consejero | 23/05/2017 | 26/02/2020 |
Lopez Saturio Maria Del Carmen | Consejero | 23/05/2017 | 26/02/2020 |
Lopez Saturio Rosa Maria | Consejero | 23/05/2017 | 26/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CINCO ESTRELLAS JUEGOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 214, S 8, H M 243275, I/A 23 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 214, S 8, H M 243275, I/A 23 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 214, S 8, H M 243275, I/A 23 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 214, S 8, H M 243275, I/A 23 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 22 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los articulos 15º y 19º supresión del articulo 20º de los Estatutos Sociales, y renumeración de los posteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 22 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 22 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 22 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 21 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14672 , F 213, S 8, H M 243275, I/A 21 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28