CINCADOS RUBI SL - EXTINGUIDA
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social CINCADOS RUBI SL
CIF B58945684
Capital Social 23439.48 Euros
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Página Web www.zincadosrubi.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Macias Torres Jose Maria
VINCULACIONES DE CINCADOS RUBI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CINCADOS RUBI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macias Torres Jose Maria | Administrador Unico | 04/03/2014 | 21/09/2020 |
Caballero Herrera Francisco | Administrador Mancomunado | 05/03/2010 | 04/03/2014 |
De La Hoz Del Val Maximo | Administrador Mancomunado | 05/03/2010 | 04/03/2014 |
Caballero Herrera Antonia | Consejero | 05/03/2010 | |
Caballero Herrera Francisco | Presidente | 05/03/2010 | |
Caballero Herrera Francisco | Consejero | 05/03/2010 | |
Caballero Herrera Francisco | Consejero Delegado | 05/03/2010 | |
De La Hoz Del Val Maximo | Consejero | 05/03/2010 | |
De La Hoz Del Val Maximo | Consejero Delegado | 05/03/2010 | |
De La Hoz Del Val Roque | Secretario | 05/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CINCADOS RUBI SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 89516, I/A A (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 222, S 8, H B 89516, I/A 8 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 92/2020, AUTO FIRME DE FECHA 05/03/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 222, S 8, H B 89516, I/A 8 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 222, S 8, H B 89516, I/A 7 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 222, S 8, H B 89516, I/A 7 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Capital Anterior: | 31.252,63 | Euros |
Disminución de capital | 7.813,15 | Euros |
Capital Actual: | 23.439,48 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 221, S 8, H B 89516, I/A 6 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 221, S 8, H B 89516, I/A 5 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25418 , F 221, S 8, H B 89516, I/A 5 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08