CIN INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Jarama, 17
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIN INMUEBLES SL
CIF B62842810
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CIN INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIN INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Almeida Ferreira Fernando Jorge | Administrador Solidario | 07/01/2015 | 09/01/2024 |
De Almeida Ferreira Fernando Jorge | Liquidador Solidario | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Girbau Pedragosa Ramon | Apoderado | 19/04/2018 | 09/01/2024 |
Machado Angelo Barbedo Cesar | Administrador Solidario | 07/01/2015 | 09/01/2024 |
Machado Angelo Barbedo Cesar | Liquidador Solidario | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Fialho Martins Serrenho Joao Manuel | Administrador Solidario | 07/01/2015 |
ACTOS BORME DE CIN INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 6 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 6 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 6 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 6 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 5 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
- En fecha 16 de Noviembre de 2015, el socio único de la sociedad de esta hoja cambió su denominación pasando a denominarse "Cin Valentine SAU"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 175, S 8, H M 593400, I/A 4 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 174, S 8, H M 593400, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 174, S 8, H M 593400, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
- AVDA DEL JARAMA 17 (COSLADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 174, S 8, H M 593400, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32966 , F 170, S 8, H M 593400, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28