CIMENTACIONS I ESTRUCTURES VORAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Excelentisima Diputacion, 20
Código Postal 46717
Municipio La Font d'En Carròs
Provincia Valencia
Razón Social CIMENTACIONS I ESTRUCTURES VORAMAR SL
CIF B97722789
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 30/03/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Angel Just Mirella
VINCULACIONES DE CIMENTACIONS I ESTRUCTURES VORAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIMENTACIONS I ESTRUCTURES VORAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Just Mirella | Socio Unico | 06/04/2011 | 21/10/2021 |
Angel Just Mirella | Administrador Unico | 06/04/2011 | 21/10/2021 |
Angel Just Mirella | Liquidador Unico | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
Escriva Camarena Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | |
Escriva Escriva Vicente Juan | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | |
Fuster Pastor Jesus | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | |
Gregori Guillem Victor | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 |
ACTOS BORME DE CIMENTACIONS I ESTRUCTURES VORAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 177, S 8, H V 113089, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 177, S 8, H V 113089, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 177, S 8, H V 113089, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8428, L 5718, F 178, S 8, H V 113089, I/A 3 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46