CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS HERRERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS HERRERA SL
CIF B92232107
Capital Social 103006.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Herrera Luque Jose Maria
VINCULACIONES DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS HERRERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS HERRERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Luque Jose Maria | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Herrera Luque Jose Maria | Socio único | 21/12/2021 | |
Herrera Luque Jose Maria | Administrador Unico | 18/10/2016 | 21/12/2021 |
Herrera Luque Jose Maria | Socio Unico | 18/10/2016 | 21/12/2021 |
Herrera Sanchez Eva Maria | Administrador Solidario | 18/10/2016 | |
Herrera Sanchez Jose Maria | Administrador Solidario | 18/10/2016 |
ACTOS BORME DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS HERRERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 11, S 8, H MA 49702, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 11, S 8, H MA 49702, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 11, S 8, H MA 49702, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 11, S 8, H MA 49702, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 10, S 8, H MA 49702, I/A 6 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 10, S 8, H MA 49702, I/A 6 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 10, S 8, H MA 49702, I/A 6 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 10, S 8, H MA 49702, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817, L 1730, F 10, S 8, H MA 49702, I/A 4 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-29