CIMAR LASER BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV DEL VALLES,726, NAVE C
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social CIMAR LASER BCN SL
CIF B64395619
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Termes Font Andres Jaime
VINCULACIONES DE CIMAR LASER BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIMAR LASER BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Laborda Jorge Juan | Apoderado | 25/03/2013 | 07/08/2015 |
Lumbreras Palacios Pedro | Apoderado | 25/03/2013 | 07/08/2015 |
Termes Font Andres Jaime | Administrador Unico | 30/09/2009 | 07/08/2015 |
Rebordosa Trigueros Joaquin | Administrador Unico | 30/09/2009 |
ACTOS BORME DE CIMAR LASER BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 93, S 8, H B 340863, I/A 11 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 92, S 8, H B 340863, I/A 10 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: "INTERNATIONAL CAPACITORS SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 92, S 8, H B 340863, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
- AV DEL VALLES,726, NAVE C (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 92, S 8, H B 340863, I/A 8 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:GLOBAL ENERGY MANAGEMENT GROUP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 91, S 8, H B 340863, I/A 7 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 91, S 8, H B 340863, I/A 6 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 91, S 8, H B 340863, I/A 6 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08