CIERZO DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Vicente, 36
Código Postal 50017
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIERZO DEVELOPMENT SL
CIF B50996701
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 09/01/2004
VINCULACIONES DE CIERZO DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIERZO DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Morte Antonio | Administrador Unico | 01/07/2013 | |
Garcia Morte Antonio | Apoderado | 01/07/2013 | |
Garcia Morte Antonio | Liquidador | 01/07/2013 | 01/07/2013 |
Garcia Pastor Luis | Apoderado | 01/07/2013 | |
Garcia Morte Iñigo | Apoderado | 30/08/2012 | 09/11/2012 |
Garcia Viartola Francisco Javier | Apoderado | 30/08/2012 | 09/11/2012 |
ACTOS BORME DE CIERZO DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
- C/ ANDRES VICENTE 36 7 G (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 138, S 8, H Z 35136, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 137, S 8, H Z 35136, I/A 9 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 137, S 8, H Z 35136, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 136, S 8, H Z 35136, I/A 7 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-50