CIE TELEMEDICINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Teixeira, 7
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Sevilla
Razón Social CIE TELEMEDICINA SL
CIF B28667020
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Torres Sanahuja Santiago
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CIE TELEMEDICINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIE TELEMEDICINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 16/02/2010 | 09/01/2013 |
CATALANA D'INICIATIVES ASSESSORAMENT SA | Consejero | 06/07/2012 | 09/01/2013 |
De Torres Sanahuja Santiago | Presidente | 13/07/2012 | 09/01/2013 |
De Torres Sanahuja Santiago | Apoderado | 13/07/2012 | 09/01/2013 |
De Torres Sanahuja Santiago | Consejero | 16/02/2010 | 09/01/2013 |
De Torres Sanahuja Santiago | Apoderado | 16/02/2010 | 09/01/2013 |
Escarti Nebot Blanca | Secretario No Consejero | 16/02/2010 | 09/01/2013 |
Garralda Cabanas Lucia | Vicesecretario No Consejero | 14/07/2011 | 09/01/2013 |
Lopez Del Alcazar Juan | Consejero | 16/02/2010 | 09/01/2013 |
Tamayo Prada Paloma | Apoderado | 13/07/2012 | 09/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIE TELEMEDICINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 222, S 8, H M 11381, I/A 38 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL , POR PLAZO DE SEIS MESES , DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 222, S 8, H M 11381, I/A 37M (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 37 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 37 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 36 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 35 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 35 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 34 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 218, S 8, H M 11381, I/A 34 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28