CID Y FRIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Teresa Gil, 22
Código Postal 47002
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CID Y FRIAS SL
CIF B47708318
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 29/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hernandez Frias Maria Concepcion
VINCULACIONES DE CID Y FRIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CID Y FRIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Frias Maria Concepcion | Liquidador | 26/04/2016 | 26/04/2016 |
Hernandez Frias Maria Concepcion | Socio Unico | 05/06/2014 | 26/04/2016 |
Hernandez Frias Maria Concepcion | Administrador Unico | 05/06/2014 | 26/04/2016 |
Hernandez Frias Maria Concepcion | Administrador Solidario | 30/04/2013 | 05/06/2014 |
Sanz Cid Marta | Administrador Solidario | 30/04/2013 | 05/06/2014 |
ACTOS BORME DE CID Y FRIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 148, S 8, H VA 25669, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 148, S 8, H VA 25669, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 148, S 8, H VA 25669, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 148, S 8, H VA 25669, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VA 25669, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VA 25669, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VA 25669, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VA 25669, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 146, S 8, H VA 25669, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-47
Dirección:C/ TERESA GIL 22 BAJO IZ (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:29/04/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de todo tipo de servicios médicos, de diagnóstico, tratamiento, intervención, rehabilitación y cualquier otro encaminado al tratamientode cualquier tipo de enfermedades, dolencias o procesos que requieran la intervención de profesionales sanitarios. Etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 146, S 8, H VA 25669, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-47