CIBETRANS SA
Dirección social Cl Frederic Mompou, 4
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIBETRANS SA
CIF A08883845
Capital Social 276688.38 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Teléfono 93 443 95 90
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Cibeira Pedro
ORGANIGRAMA DE CIBETRANS SA
VINCULACIONES DE CIBETRANS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIBETRANS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cibeira Francisco Javier | Secretario | 28/01/2013 | |
Gonzalez Cibeira Francisco Javier | Consejero Delegado | 10/04/2012 | |
Gonzalez Cibeira Pedro | Presidente | 10/04/2012 | |
Gonzalez Cibeira Francisco Javier | Consejero | 16/01/2012 | |
Gonzalez Cibeira Maria Victoria | Consejero | 16/01/2012 | |
Gonzalez Cibeira Pedro | Consejero | 16/01/2012 | |
Gonzalez Cibeira Pedro | Consejero Delegado | 16/01/2012 |
ACTOS BORME DE CIBETRANS SA
- En el BORME no.18/2012 y con referencia 38246 NO DEBIO CESAR DON JOSE BORRAS ORTIGA COMO CONSEJERO Y SECRETARIO,YA QUE EL REFERIDO SEÑOR NO DEBIO NOMBRARSE EN LOS REFERIDOS CARGOS EN LA INS.22
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 99, S 8, H B 52308, I/A 25 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- En el BORME no.5/2007 y con referencia 10364 NO DEBIO NOMBRARSE A DON JOSE BORRAS ORTIGA COMO CONSEJERO Y SECRETARIO, DEBIENDO SER NOMBRADO DICHO SEÑOR COMO "SECRETARIO NO CONSEJERO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 97, S 8, H B 52308, I/A 22 (13/12/2006)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- RECTIFICADAS LAS INS.22 Y 25 POR ERROR EN EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE DON JOSE BORRAS ORTIGA, RESPECTIVAMENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 102, S 8, H B 52308, I/A 29 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 101, S 8, H B 52308, I/A 28 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 101, S 8, H B 52308, I/A 28 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 101, S 8, H B 52308, I/A 27 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 101, S 8, H B 52308, I/A 27 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Capital Anterior: | 220.194,38 | Euros |
Aumento de capital: | 56.494,00 | Euros |
Capital Actual: | 276.688,38 | Euros |
Porcentaje: | 25,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 100, S 8, H B 52308, I/A 26 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 99, S 8, H B 52308, I/A 25 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23265 , F 99, S 8, H B 52308, I/A 25 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08