CIBERDARTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pais Leones, 10
Código Postal 24010
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIBERDARTS SL
CIF B24674806
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 27/01/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CIBERDARTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIBERDARTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rey Leonato Daniel | Administrador Mancomunado | 12/03/2015 | 23/08/2022 |
Rey Leonato Daniel | Liquidador Mancomunado | 23/08/2022 | 23/08/2022 |
Vega Vazquez Barbara | Administrador Mancomunado | 01/10/2018 | 23/08/2022 |
Vega Vazquez Barbara | Liquidador Mancomunado | 23/08/2022 | 23/08/2022 |
Lamagrande Picos Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 12/03/2015 | 01/10/2018 |
ACTOS BORME DE CIBERDARTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 3 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 3 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 3 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 3 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 95, S 8, H LE 23364, I/A 2 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-24
- Autorización para que el administrador mancomunado don DANIEL REY LEONATO pueda dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo análogo complementario género de actividad que constituye el objeto social de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 93, S 8, H LE 23364, I/A 1 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 93, S 8, H LE 23364, I/A 1 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-24
Dirección:AVDA PAIS LEONES 10 2º C (LEON)
Comienzo de operaciones:27/01/15
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:Código C.N.A.E. de la actividad principal: 9200. El Objeto Social está integrado por las siguientes actividades: - La explotación de máquinas recreativas deportivas y máquinas recreativas tipo A, así como los trabajos de mantenimiento y conservación de las mismas y explotación de salas de juego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289 , F 93, S 8, H LE 23364, I/A 1 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-24