CIALVEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tambor del Bruc, 21
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social CIALVEN SL
CIF B59422881
Capital Social 259186.47 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 10/10/1990
Página Web www.cialven.es
Auditor Olga Puertas Balcell
VINCULACIONES DE CIALVEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIALVEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor Suplente | 02/12/2015 | 21/04/2023 |
ALFA FORENSIS SLP | Administrador Concursal | 07/11/2019 | 21/04/2023 |
Cruz De Pablo Jorge | REP.ADM.CONC | 07/11/2019 | 21/04/2023 |
Olga Puertas Balcell | Auditor | 02/12/2015 | 21/04/2023 |
Rio Villen Fernando | Administrador | 07/11/2019 | |
Ventura Olle Jose | Administrador | 07/11/2019 | |
AUDITSIS SL | Auditor | 06/10/2010 | 02/12/2015 |
ACTOS BORME DE CIALVEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 172, S 8, H B 5751, I/A 16 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 711/2019, AUTO FIRME DE FECHA 20/12/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 172, S 8, H B 5751, I/A 16 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 172, S 8, H B 5751, I/A 16 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 711/2019, AUTO FIRME DE FECHA 14/11/2019, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 172, S 8, H B 5751, I/A 15 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 14 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 711/2019, AUTOS FIRMES DE FECHAS:08/04/2019,ACLARADO POR AUTO DE FECHA 24/05/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y 05/06/2019, APERTURA FASE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 14 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 14 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 14 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Capital Anterior: | 111.187,24 | Euros |
Aumento de capital: | 147.999,23 | Euros |
Capital Actual: | 259.186,47 | Euros |
Porcentaje: | 133,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 13 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30662 , F 49, S 8, H B 5751, I/A 12 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08