CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/12/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario CI V SABINA HOLDCO SL
VINCULACIONES DE CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasi Casado Marc | Apoderado | 28/06/2023 | 08/01/2024 |
CI V SABINA HOLDCO SL | Administrador Unico | 19/04/2023 | 08/01/2024 |
CI V SABINA HOLDCO SL | Socio Unico | 19/04/2023 | 08/01/2024 |
Huarte Arregui Miguel | Apoderado Solidario | 21/04/2023 | 08/01/2024 |
Montero Sanchez Del Corral Agueda- Maria | Apoderado Solidario | 21/04/2023 | 08/01/2024 |
Nuet Blanch Francisco Javier | Apoderado | 28/06/2023 | 08/01/2024 |
Ortega Franco Berta | Apoderado | 28/06/2023 | 08/01/2024 |
Ortega Revenga Paula | Apoderado | 28/06/2023 | 08/01/2024 |
Prados Mateos Francisco Javier | Representante | 19/04/2023 | 08/01/2024 |
Ramirez Monte-falco Juan | Apoderado | 28/06/2023 | 08/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 27, S 8, H M 793590, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 27, S 8, H M 793590, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- LA SOCIEDAD " CI IV SABINA WIND PROJECTCO 1 SL", SE DISUELVE Y EXTINGUE AL HABER SIDO ABSORBIDO SU PATRIMONIO POR LA ENTIDAD DENOMINADA " CI IV SABINA HOLDCO SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 27, S 8, H M 793590, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 27, S 8, H M 793590, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 27, S 8, H M 793590, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 26, S 8, H M 793590, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 25, S 8, H M 793590, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 22, S 8, H M 793590, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 22, S 8, H M 793590, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA - 40 BIS, 2ª PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/12/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La promoción, dieeño, construcción, instalación, montaje, puesta en marcha, gestión, explotación. operación, mantenimiento, conservación, guarda y custodia do instalaciones de producción de energía eléctrica, especialmente a partir de fuentes de energías renovables (incluyendo, entre otras..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45094 , F 22, S 8, H M 793590, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28