CHURCH SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 11
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHURCH SPAIN SL
CIF B85690238
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 06/05/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Church & Co Limited
VINCULACIONES DE CHURCH SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHURCH SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brognoli Mara | Apoderado | 22/11/2019 | 19/01/2024 |
Brognoli Mara | Secretario | 23/10/2018 | 19/01/2024 |
Brognoli Mara | Consejero | 23/10/2018 | 19/01/2024 |
Church & Co Limited | Socio Unico | 18/05/2009 | 19/01/2024 |
Cozzani Alessandra | Apoderado | 22/11/2019 | 19/01/2024 |
Grimaldi Maria Viola | Consejero | 15/02/2023 | 19/01/2024 |
Kyselicova Martina | Apoderado | 22/11/2019 | 19/01/2024 |
Manzatto Denni | Presidente | 29/04/2022 | 19/01/2024 |
Manzatto Denni | Consejero | 29/04/2022 | 19/01/2024 |
Manzatto Denni | Apoderado | 29/04/2022 | 19/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHURCH SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 27, S 8, H M 481501, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 27, S 8, H M 481501, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 27, S 8, H M 481501, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 27, S 8, H M 481501, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 27, S 8, H M 481501, I/A 9 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 26, S 8, H M 481501, I/A 8 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 26, S 8, H M 481501, I/A 8 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 26, S 8, H M 481501, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 26, S 8, H M 481501, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26721 , F 26, S 8, H M 481501, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28