CHUPITO SABOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campoamor, 9
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHUPITO SABOR SL
CIF B24496796
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 10/06/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Peña Santos Daniel Jose
VINCULACIONES DE CHUPITO SABOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHUPITO SABOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peña Santos Daniel Jose | Administrador Unico | 04/07/2018 | 06/04/2021 |
Peña Santos Daniel Jose | Socio Unico | 04/07/2018 | 06/04/2021 |
Peña Santos Daniel Jose | Liquidador | 06/04/2021 | 06/04/2021 |
Garcia Manzuco Sofia | Socio Unico | 02/03/2012 | 04/07/2018 |
Garcia Manzuco Sofia | Administrador Unico | 02/03/2012 | 04/07/2018 |
Alvarez Alonso Ricardo | Administrador Solidario | 02/03/2012 | |
Garcia Manzuco Sofia | Administrador Solidario | 02/03/2012 |
ACTOS BORME DE CHUPITO SABOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 176, S 8, H M 536002, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 176, S 8, H M 536002, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 176, S 8, H M 536002, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 176, S 8, H M 536002, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
- C/ CAMPOAMOR 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 175, S 8, H M 536002, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 175, S 8, H M 536002, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 175, S 8, H M 536002, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 175, S 8, H M 536002, I/A 3 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- C/ GRAN VIA - NUMERO 57, 5º I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29791 , F 175, S 8, H M 536002, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 92, S 8, H LE 15126, I/A 3 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-24