CHUKO-TRANS SL - EXTINGUIDA
Municipio Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia Navarra
Razón Social CHUKO-TRANS SL
CIF B31642085
Capital Social 60003.84 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
Propietario TRANS X TAR SL
VINCULACIONES DE CHUKO-TRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHUKO-TRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castells Harrop Marc Juan | Administrador Unico | 10/03/2020 | 26/04/2021 |
Lopez De Abechuco Diez Patricia | Apoderado | 19/07/2016 | 26/04/2021 |
Lopez De Abechuco Mena Estibaliz | Apoderado | 13/04/2012 | 26/04/2021 |
TRANS X TAR SL | Socio Unico | 10/03/2020 | 26/04/2021 |
Lopez De Abechuco Mena Alvaro | Administrador Unico | 10/03/2020 | |
Lopez Abechuco Imaz Jose Joaquin | Apoderado | 13/04/2012 |
ACTOS BORME DE CHUKO-TRANS SL
Capital Anterior: | 49.282,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.721,84 | Euros |
Capital Actual: | 60.003,84 | Euros |
Porcentaje: | 21,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 9, S 8, H NA 13340, I/A 13 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 8, S 8, H NA 13340, I/A 12 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 8, S 8, H NA 13340, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 8, S 8, H NA 13340, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 6, S 8, H NA 13340, I/A 10 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 6, S 8, H NA 13340, I/A 9 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 6, S 8, H NA 13340, I/A 8 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-31