CHRYSALISCLIP MUSIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madroños, 27
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHRYSALISCLIP MUSIC SL
CIF B62502539
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Maximilian Dressendoerfer
VINCULACIONES DE CHRYSALISCLIP MUSIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHRYSALISCLIP MUSIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maximilian Dressendoerfer | Presidente | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Maximilian Dressendoerfer | Consejero | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Maximilian Dressendoerfer | Apoderado | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Sanz Grajera Javier | Apoderado | 17/07/2012 | 09/01/2013 |
Sanz Grajera Javier | Secretario | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Sanz Grajera Javier | Consejero | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Sanz Grajera Javier | Apoderado | 20/06/2011 | 09/01/2013 |
Stalleker Ralf | Consejero | 17/07/2012 | 09/01/2013 |
Guiu Marquina Julio | Consejero Delegado | 17/07/2012 | |
Guiu Marquina Julio | Consejero | 17/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHRYSALISCLIP MUSIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 48, S 8, H M 541854, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 48, S 8, H M 541854, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- QUEDA DISUELTA Y EXTINGUIDA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LASOCIEDAD "BMG RIGHTS ADMINISTRATION (SPAIN), S.L.U."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 48, S 8, H M 541854, I/A 4 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 23º DE LOS ESTAUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 48, S 8, H M 541854, I/A 3 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
- AVDA DE LOS MADROÑOS 27 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 47, S 8, H M 541854, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 47, S 8, H M 541854, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 47, S 8, H M 541854, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30102 , F 47, S 8, H M 541854, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:BMG RIGHTS ADMINISTRATION (SPAIN) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 212, S 8, H B 226118, I/A 10 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 212, S 8, H B 226118, I/A 9 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-08