CHORRONTON INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CHORRONTON INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CHORRONTON INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHORRONTON INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 11/08/2017 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 08/03/2013 | 11/08/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/07/2009 | 11/08/2017 |
INVERCAIXA GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 25/08/2014 | 11/08/2017 |
Sanz Gallego Enrique | Secretario | 04/06/2012 | 11/08/2017 |
Sanz Gallego Enrique | Consejero | 04/06/2012 | 11/08/2017 |
Sanz Gallego Fernando | Presidente | 06/07/2011 | 11/08/2017 |
Sanz Gallego Fernando | Consejero | 06/07/2011 | 11/08/2017 |
Sanz Gallego Maria Julia | Consejero | 04/06/2012 | 11/08/2017 |
Sanz Sanz Natalia | Vicesecret. | 11/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHORRONTON INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 115, S 8, H M 277451, I/A 28 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 115, S 8, H M 277451, I/A 28 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
- Queda cerrada la hoja de la sociedad PROVISIONALMENTE por PLAZO DE SEIS MESES al haber sido absorbida por el fondo de inversión "CAIXABANK GESTION 25, S.L"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 114, S 8, H M 277451, I/A 27M (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
- La sociedad de esta hoja ha publicado el día 31 de enero de 2017 el proyecto de fusión en la web de su sociedad gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16334 , F 144, S 8, H M 277451, I/A 1-m (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 114, S 8, H M 277451, I/A 27 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 114, S 8, H M 277451, I/A 26 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 113, S 8, H M 277451, I/A 25 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 113, S 8, H M 277451, I/A 24 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 113, S 8, H M 277451, I/A 24 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 113, S 8, H M 277451, I/A 23 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28