CHORDIANT SOFTWARE INTERNATIONAL ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 6
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHORDIANT SOFTWARE INTERNATIONAL ESPAÑA SL
CIF B83222158
Actividad Gestión de recursos informáticos
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PEGASYSTEMS SPAIN SL
VINCULACIONES DE CHORDIANT SOFTWARE INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHORDIANT SOFTWARE INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boucher Jason | Apoderado Solidario | 20/05/2010 | 18/05/2011 |
Campbell Marina Virginia | Apoderado | 04/06/2009 | 18/05/2011 |
Dynes Craig Allan | Administrador Solidario | 12/07/2010 | 18/05/2011 |
Hoyt Shawn Steven | Administrador Solidario | 12/07/2010 | 18/05/2011 |
Julien Gregory | Apoderado Solidario | 08/06/2009 | 18/05/2011 |
Kouninis Efstathios | Apoderado Solidario | 20/05/2010 | 18/05/2011 |
Norman Peter Stanley | Apoderado Solidario | 08/06/2009 | 18/05/2011 |
PEGASYSTEMS SPAIN SL | Socio Unico | 13/01/2011 | 18/05/2011 |
Chordiant Software International Ltd | Socio Unico | 13/11/2009 | 13/01/2011 |
Norman Peter Stanley | Administrador Solidario | 22/05/2009 | 12/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHORDIANT SOFTWARE INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 23 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 23 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD " PEGASYSTEMS SPAIN SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 23 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 22 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 21 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 213, S 8, H M 294820, I/A 21 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 212, S 8, H M 294820, I/A 20 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 212, S 8, H M 294820, I/A 19 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17204 , F 212, S 8, H M 294820, I/A 18 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28