CHOLLOPIEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Toledo, 123
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHOLLOPIEL SA
CIF A78280948
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Página Web www.chollopiel.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CHOLLOPIEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHOLLOPIEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yañez Fernandez Silvia | Administrador Solidario | 17/05/2016 | 09/04/2019 |
Yañez Fernandez Susana | Administrador Solidario | 17/05/2016 | 09/04/2019 |
Yañez Fernandez Susana | Apoderado | 05/03/2015 | 09/04/2019 |
Yañez Fernandez Susana | Liquidador | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
Yañez Fernandez Eliseo | Administrador Unico | 17/11/2010 | 17/05/2016 |
Yañez Fernandez Carlos | Consejero | 10/03/2009 | 17/11/2010 |
Yañez Fernandez Eliseo | Consejero | 10/03/2009 | 17/11/2010 |
Yañez Fernandez Eliseo | Presidente | 10/03/2009 | 17/11/2010 |
Yañez Fernandez Iñigo | Consejero | 10/03/2009 | 17/11/2010 |
Yañez Fernandez Maria Josefa | Consejero Delegado Solidario | 10/03/2009 | 17/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHOLLOPIEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 144, S 8, H M 96975, I/A 15 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 144, S 8, H M 96975, I/A 15 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 144, S 8, H M 96975, I/A 15 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 144, S 8, H M 96975, I/A 15 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 143, S 8, H M 96975, I/A 14 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11º, 14º, 15º Y 16º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 143, S 8, H M 96975, I/A 14 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 143, S 8, H M 96975, I/A 14 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 143, S 8, H M 96975, I/A 14 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 202, S 8, H M 96975, I/A 13 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28