CHOLBY'HABITAT SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CHOLBY'HABITAT SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHOLBY'HABITAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHOLBY'HABITAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suadas Bacardit Salvador | Liquidador | 17/03/2020 | 17/03/2020 |
Suñe Descarrega Juan | Apoderado | 03/11/2011 | 17/03/2020 |
Suñe Ferrus Jorge | Administrador Unico | 05/10/2011 | 17/03/2020 |
Ferrus Antoli Maria Carmen | Administrador Unico | 05/10/2011 |
ACTOS BORME DE CHOLBY'HABITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 7 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 6 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 5 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31128 , F 13, S 8, H B 187626, I/A 5 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08