CHITESUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CHITESUR SL
CIF B38322681
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CHITESUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHITESUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aller Roman Jose Mariano | Miem.Com.Liq | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
Aller Roman Mariano | Consejero | 10/04/2013 | |
Gebauer Katia Konrad | Miem.Com.Liq | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
Gonzalez Melian Inocencio | Consejero | 10/04/2013 | |
Gonzalez Melian Inocencio | Miem.Com.Liq | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
Gonzalez Melian Nicolas | Consejero | 10/04/2013 | |
Gonzalez Melian Nicolas | Miem.Com.Liq | 10/04/2013 | 10/04/2013 |
Konrad Gebauer Katia | Secretario | 28/04/2009 | 10/04/2013 |
Konrad Gebauer Katia | Consejero | 10/04/2013 | |
Konrad Gebauer Roberto Eduino | Apoderado | 28/04/2009 | 10/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHITESUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 116, S 8, H TF 7012, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 116, S 8, H TF 7012, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 116, S 8, H TF 7012, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Consejero
Miem.Com.Liq
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 116, S 8, H TF 7012, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-76-38
Apoderado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 115, S 8, H TF 7012, I/A 13 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38