CHIQUEROS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHIQUEROS SA
CIF A28496362
Actividad Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHIQUEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHIQUEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chiva De Agustin Ana | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 16/12/2021 |
Cuchet Aguirre Manuel | Liquidador | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
Cuchet Aguirre Manuel | Administrador Unico | 09/08/2011 | 16/12/2021 |
Figuero Garcia Carlos | Apoderado | 16/12/2021 | |
Lopez Jurado Escribano Ignacio | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 16/12/2021 |
Moral Lopez Diego | Apoderado | 16/12/2021 | |
Pinacho Melero Angel | Apoderado | 16/12/2021 | |
Cuchet Aguirre Manuel | Apoderado | 27/10/2011 | |
Diez Fernandez Jose Antonio | Apoderado | 27/10/2011 | |
Martin Refusta Jose Luis | Apoderado | 27/10/2011 |
ACTOS BORME DE CHIQUEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 17 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 17 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 17 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 17 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 17 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 16 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 86, S 8, H M 15812, I/A 15 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 85, S 8, H M 15812, I/A 14 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 85, S 8, H M 15812, I/A 14 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28