CHINEBRAL 2812 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pirineos, 3
Código Postal 22300
Municipio Barbastro
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHINEBRAL 2812 SL
CIF B99487555
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 16/01/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JETNASA SA
VINCULACIONES DE CHINEBRAL 2812 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHINEBRAL 2812 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bronchal Marques Santiago | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 21/06/2022 |
JETNASA SA | Socio Unico | 03/03/2020 | 21/06/2022 |
Lopez Barles Francisco | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 21/06/2022 |
Montanuy Tremosa Joaquin Eleuterio | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 21/06/2022 |
Tremosa Pano Jesus | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 21/06/2022 |
Romeo Sanchez Carlos | Administrador Unico | 26/01/2017 | 03/03/2020 |
ACTOS BORME DE CHINEBRAL 2812 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 140, S 8, H HU 14242, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 140, S 8, H HU 14242, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 140, S 8, H HU 14242, I/A 3 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
- AVDA PIRINEOS 3 BAJOS (BARBASTRO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 139, S 8, H HU 14242, I/A 2 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-22
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 10, S 8, H Z 61512, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 10, S 8, H Z 61512, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 10, S 8, H Z 61512, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 10, S 8, H Z 61512, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 9, S 8, H Z 61512, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-50
Dirección:C/ SANCLEMENTE 7-9 - TERCERO CENTRO (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:16/01/17
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:Explotación de todo tipo de máquinas o salones recreativos o de azar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 9, S 8, H Z 61512, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-50