CHINA COMERCIAL VEHICULOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 65
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHINA COMERCIAL VEHICULOS SL
CIF B86149051
Capital Social 1500000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASTARA MOBILITY SA
VINCULACIONES DE CHINA COMERCIAL VEHICULOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHINA COMERCIAL VEHICULOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTARA MOBILITY SA | Socio Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
ASTARA MOBILITY SA | Administrador Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
Cuadrado Romay Luis | Apoderado | 01/03/2013 | 05/10/2016 |
Martin Perez Jose Luis | Apoderado | 01/03/2013 | 05/10/2016 |
Navea Atorrasagasti Jorge | Representante | 14/02/2013 | 05/10/2016 |
Muro De Santiago Carlos | Representante | 02/03/2011 | 14/02/2013 |
ACTOS BORME DE CHINA COMERCIAL VEHICULOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 104, S 8, H M 514773, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 104, S 8, H M 514773, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 104, S 8, H M 514773, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- C/ ALCALA 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 104, S 8, H M 514773, I/A 6 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 104, S 8, H M 514773, I/A 6 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 102, S 8, H M 514773, I/A 5 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 102, S 8, H M 514773, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 102, S 8, H M 514773, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6 Y CREACION DEL ARTICULO 6 BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 102, S 8, H M 514773, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.497.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 49.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 101, S 8, H M 514773, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28