CHIMENEAS BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Folgueroles, 3
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Razón Social CHIMENEAS BARCELONA SL
CIF B60365079
Capital Social 9108.18 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sauquet Llonch Josep Oriol
VINCULACIONES DE CHIMENEAS BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHIMENEAS BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVECON LAW & ECONOMICS SLP | Administrador Concursal | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Benaiges Perich David | Apoderado Solidario | 30/06/2016 | 13/10/2021 |
Poch Madrid Francesc | REP.ADM.CONC | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Sauquet Llonch Josep Oriol | Administrador Unico | 30/06/2016 | 13/10/2021 |
ADVECON LAW & ECONOMICS SLP | Administrador Concursal | 13/11/2017 | 21/03/2019 |
Poch Madrid Francesc | REP.ADM.CONC | 13/11/2017 | 21/03/2019 |
Molet Arumi Eva | Administrador Unico | 17/03/2016 | 30/06/2016 |
Sureda Miranda Fernando | Apoderado | 30/06/2016 | |
Carbones Valles Eva | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 22/04/2016 |
Cespedes Olmos Maria Del Mar | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | 22/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHIMENEAS BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 156, S 8, H B 97069, I/A 22 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
- J.MERCANTIL 9 BARCELONA, PROC.CONCURSO VOLUNTARIO 800/2016, RESOLUCIONES FIRMES 20/03/2020,20/10/2020,02/03/2021,11/05/2021:APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION,APROBACION PLAN LIQUIDACION,ARCHIVO PIEZA CALIFICACION Y CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 156, S 8, H B 97069, I/A 22 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 156, S 8, H B 97069, I/A 22 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 156, S 8, H B 97069, I/A 22 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 800/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/12/2019, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA SECCION SEXTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 156, S 8, H B 97069, I/A 21 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 800/2016, SENTENCIA FIRME DE FECHA 11/10/2018, APROBACION DEL CONVENIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 155, S 8, H B 97069, I/A 20 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 155, S 8, H B 97069, I/A 20 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 800/2016, AUTO FIRME DE FECHA 12/01/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 154, S 8, H B 97069, I/A 19 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 154, S 8, H B 97069, I/A 19 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 154, S 8, H B 97069, I/A 18 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08