CHIDOVACRIS SL - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social CHIDOVACRIS SL
CIF B35668896
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
VINCULACIONES DE CHIDOVACRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHIDOVACRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabral Gonzalez Antonio Jose | Liquidador Mancomunado | 30/07/2018 | 13/11/2020 |
Espinosa Chirino Joaquin | Liquidador Mancomunado | 30/07/2018 | 13/11/2020 |
Fuentes Martinez Humbelina | Apoderado | 05/10/2009 | 13/11/2020 |
Fuentes Diaz Humberto | Administrador Unico | 30/07/2018 | |
Estalella Limiñana Jose Tomas | Administrador Judicial | 06/04/2015 | 21/11/2016 |
ACTOS BORME DE CHIDOVACRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 8 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-35
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 6 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-35
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 154, S 8, H GC 26553, I/A 5 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 153, S 8, H GC 26553, I/A 4 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-35