CHIARAVALLI ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, S/N
Código Postal 08592
Municipio Sant Martí de Centelles
Provincia Barcelona
Razón Social CHIARAVALLI ESPAÑA SL
CIF B60788452
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
VINCULACIONES DE CHIARAVALLI ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHIARAVALLI ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jurado Escobar Felix | Apoderado | 01/09/2010 | 13/11/2013 |
Maurizio Carlo Burnengo | Liquidador | 18/08/2010 | 13/11/2013 |
Vila Dot Josep | Apoderado | 01/09/2010 | 13/11/2013 |
Seda Pous Antonio | Administrador | 18/08/2010 |
ACTOS BORME DE CHIARAVALLI ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 9 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 9 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 8 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 7 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 7 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28048 , F 147, S 8, H B 128694, I/A 7 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08