CHI LOUNGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Chopin, 5
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHI LOUNGE SL
CIF B57672503
Capital Social 63000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/07/2010
Nombres Anteriores
- MADDOX DOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHI LOUNGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHI LOUNGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Celia Jeroni | Apoderado | 10/05/2011 | 14/07/2021 |
Bulo Jerremy Christian | Apoderado | 28/06/2018 | 14/07/2021 |
Thung Kun Kwan | Apoderado | 28/06/2018 | 14/07/2021 |
Vegenov Anatoli Zlatkov | Administrador Unico | 28/06/2018 | 14/07/2021 |
Vegenov Anatoli Zlatkov | Liquidador | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
Thung Kun Kwan | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 28/06/2018 |
Van Oosterhout Johan Marc | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 28/06/2018 |
Bulo Jerremy Christian | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 16/02/2015 |
Jansen Danny | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 16/02/2015 |
Bray Stuart John | Administrador Solidario | 22/06/2011 | 10/10/2014 |
ACTOS BORME DE CHI LOUNGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 84, S 8, H PM 66122, I/A 12 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 84, S 8, H PM 66122, I/A 12 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 84, S 8, H PM 66122, I/A 12 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 84, S 8, H PM 66122, I/A 12 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 84, S 8, H PM 66122, I/A 12 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
- C/ CHOPIN 5 - APARTAMENTO 723, URBANIZACION LAS AD (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 176, S 8, H PM 66122, I/A 11 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 176, S 8, H PM 66122, I/A 10 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 203, S 8, H PM 66122, I/A 9 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 203, S 8, H PM 66122, I/A 8 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 203, S 8, H PM 66122, I/A 8 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07