CHEVINGUN SL - EXTINGUIDA
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social CHEVINGUN SL
CIF B47207865
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Propietario CREACIONES NICOLAS SL
VINCULACIONES DE CHEVINGUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEVINGUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES NICOLAS SL | Socio Unico | 25/03/2013 | 14/05/2013 |
Fuentes Toca Julio | Apoderado | 16/08/2010 | 14/05/2013 |
Gutierrez Del Rio-hortega Maria | Apoderado | 13/02/2012 | 14/05/2013 |
Gutierrez Del Rio Hortega Sara | Apoderado | 29/11/2010 | 14/05/2013 |
Martin Lopez Jose Luis | Apoderado | 05/03/2009 | 13/02/2012 |
Martin Lopez Jose Luis | Apoderado | 13/02/2012 |
ACTOS BORME DE CHEVINGUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 175, S 8, H VA 5605, I/A 21 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 175, S 8, H VA 5605, I/A 21 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 175, S 8, H VA 5605, I/A 20 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 9, S 8, H VA 5605, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 9, S 8, H VA 5605, I/A 18 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-47
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 28.- Ejercicio Social: El ejercicio económico se desarrollará desde el 1 de mayo al 30 de abril de cada año
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 9, S 8, H VA 5605, I/A 17 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 8, S 8, H VA 5605, I/A 16 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 7, S 8, H VA 5605, I/A 15 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-47