CHERY ESPAÑA COMERCIAL VEHICULOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 65
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHERY ESPAÑA COMERCIAL VEHICULOS SL
CIF B86149218
Capital Social 3000000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASTARA MOBILITY SA
VINCULACIONES DE CHERY ESPAÑA COMERCIAL VEHICULOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHERY ESPAÑA COMERCIAL VEHICULOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTARA MOBILITY SA | Socio Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
ASTARA MOBILITY SA | Administrador Unico | 02/03/2011 | 05/10/2016 |
Cuadrado Romay Luis | Apoderado | 01/03/2013 | 05/10/2016 |
Martin Perez Jose Luis | Apoderado | 01/03/2013 | 05/10/2016 |
Navea Atorrasagasti Jorge | Representante | 14/02/2013 | 05/10/2016 |
Muro De Santiago Carlos | Representante | 02/03/2011 | 14/02/2013 |
ACTOS BORME DE CHERY ESPAÑA COMERCIAL VEHICULOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 113, S 8, H M 514774, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 113, S 8, H M 514774, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 113, S 8, H M 514774, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- C/ ALCALA 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 113, S 8, H M 514774, I/A 6 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 113, S 8, H M 514774, I/A 6 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 111, S 8, H M 514774, I/A 5 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 111, S 8, H M 514774, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 111, S 8, H M 514774, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 6 Y CREACION DEL 6 BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 111, S 8, H M 514774, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.997.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 110, S 8, H M 514774, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28