CHERSA 2001 SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CHERSA 2001 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sabe Richer Jordi Joan
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CHERSA 2001 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHERSA 2001 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BECHER STRATEGY CONCULSTORS SL | Secretario | 22/08/2013 | 29/10/2019 |
BECHER STRATEGY CONCULSTORS SL | Consejero | 22/08/2013 | 29/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/08/2010 | 29/10/2019 |
Richer La Rocque Louise | Consejero | 08/10/2012 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Jordi Joan | Presidente | 12/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Jordi Joan | Consejero | 12/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Marc | Consejero | 12/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Marc | Secretario | 12/05/2016 | 29/10/2019 |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Apoderado | 22/08/2013 | 29/10/2019 |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 22/08/2013 | 29/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHERSA 2001 SICAV
- Se omitió por error en la inscripción 29ª la publicación de la extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 190, S 8, H M 314664, I/A 29 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 190, S 8, H M 314664, I/A 29 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
- BAJA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, POR RESOLUCION DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 190, S 8, H M 314664, I/A 29 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
- CIERRE PROVISIONAL de la hoja de la sociedad por un plazo de SEIS MESES por haber sido absorbida por la sociedad luxemburguesa "AVALORN SICAV, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 189, S 8, H M 314664, I/A 28/M (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
- SE HA INSERTADO CON FECHA 26/11/2018 EN LA PAGINA WEIB WWW.CREDIT- SUISSE.COM/ES/ES/PRIVATE-BANKING/SERVICES/MANAGEMENT.HTML, DE LA SOCIEDAD CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA, ENTIDAD GESTORA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL PROYECTO COMUN DE FUSION POR ABSORCION DE CHERSA 2001 SICAV SA, POR LA SOCIEDAD AVALORN SICAV.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18176 , F 164, S 8, H M 314664, I/A 1-M (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 189, S 8, H M 314664, I/A 28 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 189, S 8, H M 314664, I/A 27 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 26& LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE SABE RICHER MARC COMO SECRETARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 188, S 8, H M 314664, I/A 26 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 188, S 8, H M 314664, I/A 26 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 188, S 8, H M 314664, I/A 26 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28