CHEMRISK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Jaume I, 73
Código Postal 08880
Municipio Cubelles
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHEMRISK SL
CIF B73627192
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHEMRISK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEMRISK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baraza Sanchez Javier | Administrador Unico | 10/01/2013 | |
Baraza Sanchez Javier | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
Javier Baraza Sanchez | Administrador Unico | 26/01/2010 | 10/01/2013 |
Rovira Vallhonesta Santiago | Apoderado | 28/04/2011 | 10/01/2013 |
Javier Baraza Sanchez | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 26/01/2010 |
Santiago Rovira Vallhonesta | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 26/01/2010 |
ACTOS BORME DE CHEMRISK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 46, S 8, H B 407684, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 46, S 8, H B 407684, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 46, S 8, H B 407684, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 45, S 8, H B 407684, I/A 4 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- AV DE JAUME I Num.73 (CUBELLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 44, S 8, H B 407684, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-232-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 219, S 8, H MU 69568, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 219, S 8, H MU 69568, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 219, S 8, H MU 69568, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 218, S 8, H MU 69568, I/A 1 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-30