CHEMIPUR QUIMICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social CHEMIPUR QUIMICOS SL
CIF B41951435
Actividad Recogida y tratamiento de aguas residuales
VINCULACIONES DE CHEMIPUR QUIMICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEMIPUR QUIMICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agustin Benito Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2012 | 26/06/2013 |
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 22/03/2013 | 26/06/2013 |
Carreño Giner Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2012 | 26/06/2013 |
Fernandez Nieto Vanesa | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2012 | 26/06/2013 |
Gil Casares Armada Francisco Javier | Secretario No Consejero | 06/11/2012 | 26/06/2013 |
Iglesias Casillas Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2012 | 26/06/2013 |
Lafuente Perez Lucas Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/03/2012 | 26/06/2013 |
Pellon Sancho Leofredo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2012 | 26/06/2013 |
Rodriguez Bernabe Jesus | Apoderado Solidario | 02/04/2012 | 26/06/2013 |
Salutregui Armas Jose Manuel | Apoderado Solidario | 15/07/2009 | 26/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHEMIPUR QUIMICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 148, S 8, H SE 36582, I/A 48 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 148, S 8, H SE 36582, I/A 48 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
- Extendida con fecha 6-6-13 nota de cierre provisional a quese refiere el Articulo 231 del R.R.M. por haber sido absorbida la Sociedad por la denominada "GRAVER ESPAÑOLA,S.A.", domiciliada en Madrid.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 147, S 8, H SE 36582, I/A 47 b (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 147, S 8, H SE 36582, I/A 47 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 145, S 8, H SE 36582, I/A 46 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 143, S 8, H SE 36582, I/A 45 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 142, S 8, H SE 36582, I/A 44 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 140, S 8, H SE 36582, I/A 43 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 140, S 8, H SE 36582, I/A 42 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 140, S 8, H SE 36582, I/A 42 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41