CHEMILUBRIC ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Virgili, 28
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHEMILUBRIC ENERGY SL
CIF B67169458
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 19/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHEMILUBRIC ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEMILUBRIC ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Baena Jorge | Liquidador | 17/03/2022 | 29/09/2022 |
Moreno Baena Jorge | Administrador Unico | 23/12/2021 | 17/03/2022 |
Cardenas Soria Cipriano Jesus | REPR.143 RRM | 08/07/2021 | 23/12/2021 |
TECHNOLOGY SYSTEMS PLASTICS SL | Administrador Unico | 08/07/2021 | 23/12/2021 |
Moreno Baena Jorge | Administrador Unico | 18/10/2018 | 08/07/2021 |
Coll Muñoz Jorge | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
Moreno Baena Jorge | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
Pujol Vinardell Antonio | Administrador Mancomunado | 16/03/2018 | 18/10/2018 |
ACTOS BORME DE CHEMILUBRIC ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 197, S 8, H B 516485, I/A 6 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 536/2022, AUTO FIRME DE FECHA 17/06/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 197, S 8, H B 516485, I/A 6 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
- CL VIRGILI Num.28 P.2 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: JORGE MORENO BAENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
- CL EMPORDA Num.26 (SANT ANDREU DE LLAVANERES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 196, S 8, H B 516485, I/A 3 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-08