CHEMIBASS SA - EXTINGUIDA
Municipio Aldaia
Provincia Valencia
Razón Social CHEMIBASS SA
CIF A46167086
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CHEMIBASS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEMIBASS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orts Perez Maria Carmen | Presidente | 23/04/2021 | 02/11/2023 |
Orts Perez Maria Carmen | Consejero | 23/04/2021 | 02/11/2023 |
Peris Orts Wladimiro | Consejero | 23/04/2021 | 02/11/2023 |
Ripoll Orts Maria Inmaculada | Secretario | 23/04/2021 | 02/11/2023 |
Ripoll Orts Maria Inmaculada | Consejero | 23/04/2021 | 02/11/2023 |
Ripoll Orts Maria Isabel | Apoderado | 18/02/2020 | 02/11/2023 |
Ripoll Orts Maria Isabel | Secretario | 02/11/2023 | |
Ripoll Orts Maria Isabel | Liquidador Unico | 02/11/2023 | 02/11/2023 |
Ripoll Orts Maria Isabel | Consejero | 02/11/2023 | |
Orts Perez Maria Carmen | Presidente | 18/02/2020 | 23/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHEMIBASS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 39 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 39 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 39 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 39 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 39 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 11º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 49, S 8, H V 21621, I/A 38 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-46
- María Isabel Ripolls Orts es consejera y secretaria del Consejo y no María Inmaculada Ripolls Orts como por error se publicó en el Boletín 81 de fecha 30/04/21 y referencia 02000242021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 48, S 8, H V 21621, I/A 37 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 48, S 8, H V 21621, I/A 37 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 48, S 8, H V 21621, I/A 37 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 1608, F 48, S 8, H V 21621, I/A 36 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-46