CHEK LIST CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 11
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHEK LIST CONSULTORES SL
CIF B94012077
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 13/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blanco Otero Ana Maria
VINCULACIONES DE CHEK LIST CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHEK LIST CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Otero Ana Maria | Administrador Unico | 21/10/2009 | 30/10/2013 |
Blanco Otero Ana Maria | Liquidador | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Blanco Otero Ana Maria | Socio Unico | 23/02/2010 | 30/10/2013 |
ACTOS BORME DE CHEK LIST CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 71, S 8, H M 496345, I/A 3 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 71, S 8, H M 496345, I/A 3 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 71, S 8, H M 496345, I/A 3 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 71, S 8, H M 496345, I/A 3 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- C/ ALBERTO ALCOCER, NUMERO 11, 2& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 71, S 8, H M 496345, I/A 2 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580, L 3580, F 136, S 8, H PO 48525, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580, L 3580, F 135, S 8, H PO 48525, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-36
Dirección:C/ VIMBIOS 2 2º A (REDONDELA)
Comienzo de operaciones:13/10/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La prestación a terceros de los servicios de consultoría y asesoría de comunicación, publicidad y relaciones públicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580, L 3580, F 135, S 8, H PO 48525, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-36