CHATARRAS HERNANDEZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social CHATARRAS HERNANDEZ SL
CIF B07662828
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CHATARRAS HERNANDEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHATARRAS HERNANDEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Cerrillo Daniel | Administrador Mancomunado | 05/08/2014 | 02/12/2020 |
Hernandez Cerrillo Francisco | Administrador Mancomunado | 05/08/2014 | 02/12/2020 |
Hernandez Cerrillo Daniel | Administrador Solidario | 05/08/2014 | |
Hernandez Cerrillo Francisco | Administrador Solidario | 05/08/2014 |
ACTOS BORME DE CHATARRAS HERNANDEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 5 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 5 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 84, S 8, H PM 16422, I/A 5 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-133-07