CHANGE SQUARED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHANGE SQUARED SL
CIF B87938486
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruscica Feldman Fernando
VINCULACIONES DE CHANGE SQUARED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHANGE SQUARED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rocha Fernandez-jardon Ana | Apoderado | 20/10/2020 | 09/12/2021 |
Ruscica Feldman Fernando | Administrador Unico | 06/11/2017 | 09/12/2021 |
Ruscica Feldman Fernando | Socio Unico | 06/11/2017 | 09/12/2021 |
Ruscica Feldman Fernando Javier | Liquidador | 09/12/2021 | 09/12/2021 |
ACTOS BORME DE CHANGE SQUARED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 118, S 8, H M 656415, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 118, S 8, H M 656415, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 118, S 8, H M 656415, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 118, S 8, H M 656415, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 118, S 8, H M 656415, I/A 3 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 117, S 8, H M 656415, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 115, S 8, H M 656415, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 115, S 8, H M 656415, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Dirección:C/ JOSE ORTEGA Y GASSET - NUMERO 17, ESCALERA B, (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/10/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Realización de proyectos, estudios, auditorias y consultoría en el negocio relacionado con la calidad del aire y del agua. El diseño, la fabricación, promoción, explotación, comercialización de toda clase de maquinaria y la prestación de servicios, en el negocio relacionado con .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36546 , F 115, S 8, H M 656415, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28