CHANA ESCRIBANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social MERCAMADRID -NAVE EUROBANAN - PLATAFORMA BAJA, PA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHANA ESCRIBANO SL
CIF B86035284
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Educación terciaria no universitaria
Fecha de Constitución 13/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHANA ESCRIBANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHANA ESCRIBANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Fernandez Juan Bautista | Administrador Unico | 21/10/2011 | 11/10/2023 |
Del Rio Fernandez Juan Bautista | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
Isidro Nuñez Francisco | Administrador Unico | 05/10/2010 | 21/10/2011 |
ACTOS BORME DE CHANA ESCRIBANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 135, S 8, H M 506504, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 135, S 8, H M 506504, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 135, S 8, H M 506504, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 135, S 8, H M 506504, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- MERCAMADRID -NAVE EUROBANAN - PLATAFORMA BAJA, PA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 134, S 8, H M 506504, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 134, S 8, H M 506504, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 134, S 8, H M 506504, I/A 2 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 133, S 8, H M 506504, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Dirección:AVDA DEL TALGO 228 - PISO TERCERO, PUERTA B (MADRID)
Comienzo de operaciones:13/09/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA, FORMACION, CONSULTORIA Y EL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN GENERAL; LA URBANIZACION, PARCELACION, COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION, REFORMA, PROMOCION, COMPRA, VENTA O EXPLOTACION EN ARRIENDO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28114 , F 133, S 8, H M 506504, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28