CHAMPER PUBLICITAT I TRANSPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Camí Vell de Sant Boi, 19
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHAMPER PUBLICITAT I TRANSPORT SL
CIF B67130450
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHAMPER PUBLICITAT I TRANSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHAMPER PUBLICITAT I TRANSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angeles Perez Maria Julia | Apoderado Solidario | 15/02/2019 | 12/05/2021 |
Angeles Villanueva Andres Dominique | Administrador Unico | 06/10/2020 | 12/05/2021 |
Angeles Villanueva Andres Dominique | Liquidador | 12/05/2021 | 12/05/2021 |
Collazos Calderon Clara Mercedes | Administrador Unico | 05/01/2018 | 06/10/2020 |
ACTOS BORME DE CHAMPER PUBLICITAT I TRANSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 33, S 8, H B 513159, I/A 4 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 33, S 8, H B 513159, I/A 4 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 33, S 8, H B 513159, I/A 4 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 32, S 8, H B 513159, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 32, S 8, H B 513159, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 32, S 8, H B 513159, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 29, S 8, H B 513159, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08
Dirección:CM VELL DE SANT BOI NUM. 19 BIS (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:01/01/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ROTULACION EN GENERAL QUE ES EL MANIPULADO DE TODO TIPO DE VINILOS EN SUPERFICIES EN GENERAL. LA REALIZACION MONTAJE DISTRIBUCION COMERCIALIZACION E INSTALACION DE ROTULOS PUBLICITARIOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46215 , F 29, S 8, H B 513159, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-08