CHAMOSELO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Lugo, 94
Código Postal 15320
Municipio As Pontes de García Rodríguez
Provincia A Coruña
Razón Social CHAMOSELO SL
CIF B15339781
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario ESAME AS PONTES SL
VINCULACIONES DE CHAMOSELO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHAMOSELO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corral Otero Ana Maria | Apoderado Solidario | 30/05/2012 | 30/03/2016 |
Corral Otero Ana Maria | Administrador Unico | 19/03/2015 | 30/03/2016 |
ESAME AS PONTES SL | Socio Unico | 20/08/2015 | 30/03/2016 |
Alonso Carballo Emilio Ramon | Presidente | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Alonso Carballo Emilio Ramon | Consejero | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Castro Campos Constantino | Vicesecret. | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Castro Campos Constantino | Consejero | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Otero Rey Dorinda Sara | Consejero | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Otero Rey Dorinda Sara | Vicepresidente | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
Tojeiro Peleteiro Jose Manuel | Secretario | 30/07/2012 | 19/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CHAMOSELO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 219, S 8, H C 2304, I/A 11 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 219, S 8, H C 2304, I/A 11 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 219, S 8, H C 2304, I/A 11 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 219, S 8, H C 2304, I/A 10 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-15
- Artículo de los estatutos: 21. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 9 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
- Otras modificaciones estatutarias: 19º. Funcionamiento Junta Gral.-. 22. Administración y Representacion.-. 23. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 9 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 9 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 9 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 8 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 81, S 8, H C 2304, I/A 8 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-15