CHAMBO FACTOTUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 29
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHAMBO FACTOTUM SL
CIF B62426739
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CHAMBO FACTOTUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHAMBO FACTOTUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Inachis Io Bv | Administrador Unico | 18/11/2013 | 07/04/2021 |
Mon Gimenez Claudia Marcela | Liquidador | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Sarda Sesplugues David | REPR.143 RRM | 18/11/2013 | 07/04/2021 |
Sarda Sesplugues David | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | 07/04/2021 |
Palau Mas Araceli | Apoderado | 20/10/2010 | 13/02/2015 |
Pujol Piazuelo Eulalia | Administrador Unico | 09/10/2012 | 18/11/2013 |
Ian Thompson | Administrador | 09/10/2012 |
ACTOS BORME DE CHAMBO FACTOTUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 133, S 8, H B 223617, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 133, S 8, H B 223617, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 133, S 8, H B 223617, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 131, S 8, H B 223617, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 131, S 8, H B 223617, I/A 8 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
- CL SANT ELIES, 29-35 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 131, S 8, H B 223617, I/A 7 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 130, S 8, H B 223617, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 130, S 8, H B 223617, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 130, S 8, H B 223617, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33131 , F 130, S 8, H B 223617, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08