CHABALDAS E HIJOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julio Palacios, 11
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CHABALDAS E HIJOS SA
CIF A11905684
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CHABALDAS E HIJOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHABALDAS E HIJOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chabaldas Naraindas Ravi | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 09/01/2012 |
Chabaldas Naraindas Vishal | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 09/01/2012 |
Chabaldas Naraindas Vishal | Liquidador | 09/01/2012 | 09/01/2012 |
Jethanand Chabaldas Dayaldas | Administrador Solidario | 09/01/2012 | |
Jethanand Chabaldas Dharandas Kishin | Administrador Solidario | 09/01/2012 |
ACTOS BORME DE CHABALDAS E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 10 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 10 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 10 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 10 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación Art. 13º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 9 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 9 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 66, S 8, H M 5641, I/A 9 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28