CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
Dirección social Calle Ramon Fort, 8
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
CIF B81910358
Capital Social 73124.94 Euros
Teléfono 91 650 75 80
Nombres Anteriores
- CONSULTORIA Y SELECCION PARA LA GESTION SL
VINCULACIONES DE CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Molina Maria Del Pilar | Socio Unico | 03/08/2011 | 24/03/2014 |
Del Caz Moreno Ramon | Apoderado | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
- C/ RAMON FORT 8 Bl.3 3 B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 57, S 8, H M 203571, I/A 10 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 57, S 8, H M 203571, I/A 9 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-28
- CGS GESTION DE PERSONAS Y EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 55, S 8, H M 203571, I/A 8 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
- En cuanto a la operación de ampliación de capital se observa que por acuerdos de la Junta General de la sociedad en fechas 14/10/2013 y 20/12/2013, se aumento el capital y se redondeo y aumento el capital, respectivamente, en la cifra total de 70.119,88 euros, hasta la cifra de 73.124,94 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 55, S 8, H M 203571, I/A 8 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 70.119,88 | Euros |
Capital Actual: | 73.124,94 | Euros |
Porcentaje: | 2.333,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 55, S 8, H M 203571, I/A 8 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 55, S 8, H M 203571, I/A 7 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12709 , F 55, S 8, H M 203571, I/A 6 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-28