CETILOS AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alto Soria, 5
Código Postal 13600
Municipio Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social CETILOS AGRICOLA SL
CIF B13633144
Capital Social 108010.0 Euros
Fecha de Constitución 27/11/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diaz-oliver Rodriguez-escalona Maria Rosa
VINCULACIONES DE CETILOS AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CETILOS AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz-oliver Rodriguez-escalona Francisco-jose | Administrador Unico | 01/09/2020 | 27/02/2023 |
Diaz-oliver Rodriguez-escalona Francisco-jose | Liquidador Unico | 27/02/2023 | 27/02/2023 |
Diaz-oliver Rodriguez-escalona Maria Rosa | Socio Unico | 01/09/2020 | 27/02/2023 |
Jimenez Tajuelo Jesus | Administrador Unico | 10/12/2019 | 01/09/2020 |
ACTOS BORME DE CETILOS AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-13
- C/ ALTO DE SORIA 5 (ALCAZAR DE SAN JUAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 19, S 8, H CR 30909, I/A 3 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 105.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 108.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.488,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 18, S 8, H CR 30909, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-13