CERVEZAS CABO DE GATA-NIJAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Galan de Noche, 13
Código Postal 04007
Municipio Almería
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social CERVEZAS CABO DE GATA-NIJAR SL
CIF B04765681
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Fecha de Constitución 12/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CERVEZAS CABO DE GATA-NIJAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERVEZAS CABO DE GATA-NIJAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Egea Gongora Maria De Arcos | Administrador Solidario | 19/05/2014 | 14/05/2024 |
Egea Gongora Pedro Antonio | Administrador Unico | 14/05/2024 | 14/05/2024 |
Egea Gongora Pedro Antonio | Liquidador | 14/05/2024 | 14/05/2024 |
Gongora Escanez Maria Dolores | Administrador Solidario | 19/05/2014 | 14/05/2024 |
Egea Gongora Maria De Arcos | Administrador Unico | 23/05/2013 | 19/05/2014 |
ACTOS BORME DE CERVEZAS CABO DE GATA-NIJAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 5 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 5 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 5 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 5 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41282, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital Social.- El Capital Social es de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 E), representado por 3.500 PARTICIPACIONES SOCIALES de UN EURO (1,00 E), de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles numeradas del UNO al TRES MIL QUINIENTOS (1 al 3.500)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 2, S 8, H AL 41282, I/A 3 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-04
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 2, S 8, H AL 41282, I/A 3 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 2, S 8, H AL 41282, I/A 2 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-04